Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Jan 23 00:00:00 CET 1992
Diputado de la XIII, XIV, y XV Legislaturas
Graduado en Periodismo y Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid.Vicesecretario de Comunicación de VOX
- Portavoz adjunto Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde el Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Ponencia para el estudio del fenómeno de la desinformación y de las fake news, con efectos disruptivos en la sociedad (154/5) desde el Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002186) Presentado el 25/04/2023 , calificado el 27/04/2023
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002181) Presentado el 27/03/2023 , calificado el 11/04/2023
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002125) Presentado el 22/02/2023 , calificado el 28/02/2023
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la situación de sequía y su impacto en la agricultura. (161/004990)
Comisión de Agricultura, Pesca y AlimentaciónFecha: 09/05/2023, 12:28:34 - 12:32:33
-
Pregunta oral a la Corporación RTVE. ¿Contempla la dirección de la Corporación RTVE la vuelta de la publicidad a la cadena pública como vía de financiación? (178/000621)
Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus SociedadesFecha: 25/04/2023
-
¿Qué valoración hace de la situación actual de la sección de deportes? (178/000590)
Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus SociedadesFecha: 28/03/2023, 11:41:40 - 11:44:09