Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacida oMon Mar 19 00:00:00 CET 1973
Deputada da VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Lexislaturas
Licenciada en Derecho y cursos de doctorado en Derecho Público en la Universitat Pompeu Fabra.Postgrado en Derecho Inmobiliario y Urbanístico (IDEC).
Profesora de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra.
- Vocal Diputación Permanente desde oWed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 ao Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Constitucional desde oWed Feb 03 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde oTue Feb 09 00:00:00 CET 2016 ao Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores desde oWed Feb 10 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde oWed Feb 24 00:00:00 CET 2016 ao Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vicepresidenta Primera Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde oWed Mar 16 00:00:00 CET 2016 ao Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000174) Presentado o 05/01/2016 , cualificado o 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000133) Presentado o 05/01/2016 , cualificado o 02/02/2016
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en funciones, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para informar con carácter previo sobre el contenido de los asuntos que se tratarán en el Consejo Europeo de los días 18 y 19/02/2016. (213/000017)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 09/02/2016, 16:30:21 - 16:31:08
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley relativa a la defensa de la democracia, la igualdad y la unión de todos los españoles. (162/000011)
PlenoData: 15/03/2016, 16:30:01 - 16:37:05
-
Proposición no de Ley sobre la unidad de España. (162/000032)
PlenoData: 15/03/2016, 16:30:01 - 16:37:05