Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Nov 19 00:00:00 CET 1944 tokia: Madrid
Diputatuaren barrutia: I, II, III, IV, y VI Legegintzaldiak
Casado. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Abogado.- Vocal Comisión de Justicia (10/05/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Tue Apr 28 00:00:00 CEST 1981 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Justicia e Interior (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) data honetatik: Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1980 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000039) Aurkezpen data: 17/12/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000186) Aurkezpen data: 17/02/1982
- Interpelación ordinaria.(170/000194) Aurkezpen data: 17/02/1981
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoData: 18/09/1980
-
Declaración Institucional. Conmemoración del trigésimo aniversario del convenio Europeo de Derechos Humanos. (140/000001)
PlenoData: 11/11/1980
-
Proyecto de ley. Modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico matrimonial. (121/000155)
PlenoData: 16/12/1980