Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Sep 07 00:00:00 CET 1947 tokia: Ronda (Málaga)
Diputatuaren barrutia: IV, V, VI, y VII Legegintzaldiak
Diputada en las Legislaturas IV y V. Casada. Dos hijos. Licenciada en Ciencias Políticas y Económicas. Socióloga. Profesora de Sociología en la Universidad Complutense. Ministra Portavoz del Gobierno 1988-93. Secretaria General de la Presidencia 1993-96.- Vocal Comisión Constitucional data honetatik: Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Control Parlamentario de RTVE data honetatik: Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Tue Jan 20 00:00:00 CET 1998
- Portavoz Comisión de Control Parlamentario de RTVE data honetatik: Tue Jan 20 00:00:00 CET 1998 data honetara: Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Subcomisión para el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio, de titularidad pública y cobertura estatal, a los efectos de dotar al Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) de un marco financiero estable y proponer las modificaciones del Estatuto de la Radio y Televisión aprobado por la Ley 4/1980, de 10 de enero, que se consideren necesarias.(154/16) data honetatik: Wed Nov 12 00:00:00 CET 1997 data honetara: Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Ponente Ponencia Prop.L.O.cláusula conciencia de los periodistas (expte.122/11 data honetatik: Mon Apr 07 00:00:00 CEST 1997 data honetara: Mon Apr 07 00:00:00 CEST 1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/001169) Aurkezpen data: 16/04/1998 , kalifikazio data: 21/04/1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/001295) Aurkezpen data: 11/06/1998 , kalifikazio data: 16/06/1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/001406) Aurkezpen data: 24/09/1998 , kalifikazio data: 29/09/1998
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Rescisión de contratos en Radiotelevisión Española (RTVE) desde la toma de posesión de la nueva Directora General. (182/000010)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEData: 26/06/1996
-
Seguimiento efectuado por Televisión Española (TVE) del viaje de Don Felipe González por América. (182/000042)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEData: 25/09/1996
-
Tratamiento de los informativos de Televisión Española (TVE) acerca de los partidos de la oposición. (182/000067)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEData: 30/10/1996