Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sat Jan 21 00:00:00 CET 1956
Diputatuaren barrutia: XI, y XII Legegintzaldiak
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense.Letrado de las Cortes Generales.
Catedrático Jean Monnet Ad Honorem.
Presidente del Colegio de Europa.
Diputado al Parlamento Europeo (1992-2011). Secretario de Estado para la Unión Europea (2011-2015). Ministro de Educación, Cultura y Deporte desde 2015.
- Vocal Diputación Permanente data honetatik: Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Presidente Comisión de Educación y Formación Profesional data honetatik: Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Educación y Formación Profesional data honetatik: Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000913) Aurkezpen data: 13/12/2018 , kalifikazio data: 18/12/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037260) Aurkezpen data: 31/08/2018 , kalifikazio data: 04/09/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037261) Aurkezpen data: 31/08/2018 , kalifikazio data: 04/09/2018
-
Proposición de Ley Orgánica sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (122/000001)
PlenoData: 15/11/2016, 18:38:10 - 18:41:25
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para dar respuesta a los casos de acoso y abusos en las aulas? (180/000017)
PlenoData: 23/11/2016, 10:14:11 - 10:16:37
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, ante la Comisión de Cultura, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000103)
Comisión de CulturaData: 29/11/2016, 10:08:01 - 10:40:37