Webgune honek hirugarrenen cookieak eta cookie propioak erabiltzen ditu zerbitzua hobetze aldera eta ez ditu erabiltzaileen datu pertsonalak bildu edo lagatzen hauen baimenik jaso gabe.
34/2002 Legeak
, uztailaren 11koak, informazioaren gizarteko zerbitzuei eta merkataritza elektronikoari buruzkoak, 22.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, zure baimena eskatzen dizugu webgune honetan egindako nabigazioari buruzko datu estatistikoak eskuratzeko.
Jaiotze data: Mon Jan 18 00:00:00 CET 1915
tokia: Gijón (Asturias)
Diputatuaren barrutia: Constituyente, I, y II
Legegintzaldiak
Casado.
En 1928 entra a trabajar en la imprenta de <>, en el que sería cronista parlamentario de 1931 a 1932. Encarcelado por los sucesos de Asturias (1934-1936). Miembro del Comité de la Juventud Socialista Madrileña (1930), de la Comisión Ejecutiva Nacional de J.S. (1932); Secretario General de la J.S. en 1934. Interviene en la unificación, siendo elegido Secretario de las Juventudes Socialistas Unificadas (1936).
Ingresa en el Partido Comunista de España en noviembre de 1936. Miembro del Comité Central y del Buró político en 1937. Consejro de Orden Público en la Junta de Defensa de Madrid (XI-1936). En 1956 interviene decididamente, en el Comité Central del PCE, a favor de la política de reconciliación nacional. En el VI Congreso del PCE (1960), es elegido Secretario General del PCE, y Dolores Ibárruri, Presidenta. En 1974 participa en la fundación de la Junta Democrática en París. Regresa a España clandestinamente en febrero de 1976. Es detenido el 23 de diciembre y puesto en libertad el 30 de diciembre del mismo año.
El 15 de junio de 1977 es elegido diputado por Madrid. En el 9º Congreso del PCE (abril de 1978) es reelegido Secretario General del Partido. Presidente y Portavoz del Grupo Parlamentario Comunista.
Ha publicado numerosos títulos en los que se refleja su ideología y su lucha por la libertad y el socialismo.
Izaera osoa: Tue Mar 09 00:00:00 CET 1982
Baja data: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
Karguen historiala
Vocal
Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982)
data honetatik: Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979
data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
Vocal
Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982)
data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
Vocal
Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982)
data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 1979
data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982