Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Thu Apr 24 00:00:00 CET 1941 tokia: Madrid
Diputatuaren barrutia: I, III, IV, V, VI, y VII Legegintzaldiak
Dip. en las Leg. I, III, IV y V y Senador en la Leg. II. Casado. Una hija. Lic. en Derecho y Periodismo. Diplomático. Embajador ante la CSCE y la OTAN. Ha sido miembro del CE de UCD. Es del CEN del PP. Autor del diversas publicaciones. Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores desde el 16 de mayo de 1996. Elegido Presidente de la A. P. de la OSCE el 7 de julio de 1996.- Vocal Suplente Diputación Permanente data honetatik: Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2000
- Presidente Comisión de Asuntos Exteriores data honetatik: Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Defensa data honetatik: Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Thu Feb 18 00:00:00 CET 1999
- Vocal Comisión de Medio Ambiente data honetatik: Mon Nov 15 00:00:00 CET 1999 data honetara: Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión Mixta no permanente para establecer la fórmula y plazos para alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, lo que conllevará la no exigencia de la prestación del servicio militar obligatorio data honetatik: Tue Oct 15 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Tue Jun 09 00:00:00 CEST 1998
- Ponente Ponencia Prop.L.reforma L.O.9/82,Estat.Auton.Castilla-La Mancha(127/3) data honetatik: Wed May 07 00:00:00 CEST 1997 data honetara: Wed May 07 00:00:00 CEST 1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000908) Aurkezpen data: 20/11/1997 , kalifikazio data: 25/11/1997
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno sobre la participación de España en la Alianza Atlántica renovada (OTAN). (200/000001)
PlenoData: 13/11/1996
Data: 14/11/1996
-
Propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía. Proposición de Ley de Reforma de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. (127/000003)
PlenoData: 11/03/1997