Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Oct 27 00:00:00 CET 1985
Diputatuaren barrutia: XI, XII, XIII, y XIV Legegintzaldiak
Licenciada en Periodismo, Universidad Complutense de Madrid.Máster en Periodismo Agencia EFE, Universidad Rey Juan Carlos.
- Vocal Suplente Diputación Permanente data honetatik: Mon Jul 10 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Tue Jan 22 00:00:00 CET 2019
- Vocal Diputación Permanente data honetatik: Tue Jan 22 00:00:00 CET 2019 data honetara: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Adscrita Comisión de Política Territorial y Función Pública data honetatik: Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo data honetatik: Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo data honetatik: Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades data honetatik: Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000146) Aurkezpen data: 02/03/2017 , kalifikazio data: 07/03/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000388) Aurkezpen data: 13/10/2017 , kalifikazio data: 17/10/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000471) Aurkezpen data: 23/11/2017 , kalifikazio data: 28/11/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. (161/000695)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloData: 23/11/2016, 17:36:06 - 17:42:30
Data: 23/11/2016, 17:59:24 - 17:59:55
-
Proposición no de Ley sobre cooperación con el Kurdistán. (161/000276)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloData: 20/12/2016, 11:47:19 - 11:49:32