Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Wed Oct 11 00:00:00 CET 1972
Diputatuaren barrutia: X, XI, y XII Legegintzaldiak
Casada. Tres hijos.Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Máster en Consultoría de Gestión Estratégica de las Organizaciones. Doctoranda en Gobierno y Administración Pública.
Consejera de Igualdad y Empleo en la Junta de Extremadura (2007-2011).
Diez años en gestión de proyectos de desarrollo de recursos humanos y desarrollo rural.
- Vocal Suplente Diputación Permanente data honetatik: Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Thu Feb 28 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Presupuestos data honetatik: Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Industria, Comercio y Turismo data honetatik: Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Industria, Comercio y Turismo data honetatik: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación data honetatik: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Transición Ecológica data honetatik: Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Transición Ecológica data honetatik: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Industria, Energía y Turismo data honetatik: Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital data honetatik: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 data honetara: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente data honetatik: Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático data honetatik: Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). data honetatik: Tue Feb 05 00:00:00 CET 2019 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear data honetatik: Tue Dec 20 00:00:00 CET 2016 data honetara: Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear data honetatik: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa data honetatik: Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) data honetatik: Tue Jul 17 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000012) Aurkezpen data: 17/11/2016 , kalifikazio data: 22/11/2016
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000290) Aurkezpen data: 24/03/2017 , kalifikazio data: 24/03/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000291) Aurkezpen data: 24/03/2017 , kalifikazio data: 24/03/2017
-
Solicitud de comparecencia del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para presentar el Informe de actividad realizado por el citado organismo durante el año 2015, así como informar sobre cuestiones de seguridad nuclear relativas a su competencia, entre otros, el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña. (212/000040)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 05/10/2016, 09:08:23 - 09:10:07
-
Solicitud de comparecencia del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para dar cuenta de la gestión realizada en el Consejo de Seguridad Nuclear desde su última comparecencia el día 03/12/2014, y en particular, en lo relativo al proceso de reapertura de la central nuclear de Garoña y la construcción del Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas (Cuenca). (212/000041)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 05/10/2016, 09:08:23 - 09:10:07
-
Solicitud de comparecencia del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para que explique la situación de la central nuclear de Garoña y otras cuestiones relativas a la seguridad nuclear. (212/000054)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 05/10/2016, 09:08:23 - 09:10:07