Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Wed Jul 29 00:00:00 CET 1970 tokia: Sevilla
Diputatuaren barrutia: XIII, XIV, y XV Legegintzaldiak
Grado en Derecho, Universidad de Nebrija 2016.Licenciado en Ciencias del Trabajo, URJC 1998.
Diplomado Graduado Social, Universidad de Sevilla 1996.
Asesor Fiscal y Laboral.
Concejal del Ayuntamiento de Sevilla.
Diputado del Parlamento de Andalucía.
Alto Cargo del Gobierno de la Junta de Andalucía, Secretaría de Relaciones Institucionales y AA.PP.
Delegado del Gobierno de Andalucía.
Comité Ejecutivo Federal del PSOE.
- Vicepresidente Primero Congreso de los Diputados data honetatik: Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019 data honetara: Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vicepresidente Primero Diputación Permanente data honetatik: Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 data honetara: Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Vicepresidente Primero Mesa del Congreso data honetatik: Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019 data honetara: Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vicepresidente Primero Comisión de Reglamento data honetatik: Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 data honetara: Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/018213) Aurkezpen data: 08/07/2020 , kalifikazio data: 14/07/2020
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/015993) Aurkezpen data: 17/06/2020 , kalifikazio data: 23/06/2020
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/015962) Aurkezpen data: 16/06/2020 , kalifikazio data: 23/06/2020
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. (121/000081)
PlenoData: 01/12/2022, 11:04:49 - 11:05:08
-
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. (121/000125)
PlenoData: 24/11/2022, 09:13:25 - 09:13:54
Data: 24/11/2022, 09:14:13 - 09:15:20