Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Thu Jan 28 00:00:00 CET 1965
Diputatuaren barrutia: XII Legislatura
Dos hijos.Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales.
Máster en Auditoría de Empresas.
Asesor fiscal.
Concejal (2003-2016).
Alcalde de Vilagarcía de Arousa (2011-2015).
Director General del Instituto de Promoción y Equipamiento del Suelo de la Diputación de Pontevedra (2007-2011).
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional data honetatik: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 data honetara: Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Constitucional data honetatik: Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Constitucional data honetatik: Wed Nov 30 00:00:00 CET 2016 data honetara: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Hacienda data honetatik: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Presupuestos data honetatik: Wed May 24 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Interior data honetatik: Wed May 24 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Política Territorial y Función Pública data honetatik: Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública data honetatik: Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Hacienda y Función Pública data honetatik: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 data honetara: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas data honetatik: Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 data honetara: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Hacienda y Función Pública data honetatik: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 data honetara: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible data honetatik: Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Primero Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair data honetatik: Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas data honetatik: Mon Feb 06 00:00:00 CET 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001596) Aurkezpen data: 15/01/2019 , kalifikazio data: 15/01/2019
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001597) Aurkezpen data: 15/01/2019 , kalifikazio data: 15/01/2019
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001598) Aurkezpen data: 15/01/2019 , kalifikazio data: 15/01/2019
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la modificación de la Ley General de Subvenciones para impedir que personas o entidades condenadas por delitos castigados con penas graves o por responsabilidad civil por dolo o negligencia grave puedan obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de subvenciones. (161/001189)
Comisión de Hacienda y Función PúblicaData: 15/02/2017, 14:56:15 - 15:00:11
-
Proposición no de Ley relativa a los problemas de seguridad vial en la N-VI a su paso por los Ayuntamientos de Bergondo y Oleiros (A Coruña). (161/001045)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad SostenibleData: 21/02/2017, 11:48:48 - 11:53:53
-
Proposición no de Ley sobre la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (161/000921)
Comisión ConstitucionalData: 08/03/2017, 18:14:53 - 18:20:24