Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sat May 20 00:00:00 CET 1950 tokia: Almería
Diputatuaren barrutia: V, VI, VII, y VIII Legegintzaldiak
Casado. 2 hijos. Licenciado en Geografía e Historia. Profesor de Universidad. Ha sido Senador en las I, II, III y IV Legislaturas. Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado (1982-1986). Presidente de la Comisión de Defensa del Senado (1986-1988). Eurodiputado (1986-1987). Portavoz Socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado (1986-1993).- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores data honetatik: Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 data honetara: Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Defensa data honetatik: Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 data honetara: Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia estudio s/ nuevos retos y reforma institucional ONU (154/3) data honetatik: Tue Mar 22 00:00:00 CET 1994 data honetara: Wed Oct 11 00:00:00 CET 1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/000317) Aurkezpen data: 17/02/1994 , kalifikazio data: 22/02/1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000848) Aurkezpen data: 24/11/1994 , kalifikazio data: 29/11/1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000915) Aurkezpen data: 15/12/1994 , kalifikazio data: 20/12/1994
-
Autorización de Convenios Internacionales. Protocolo de Enmienda al Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania de 22/05/90, firmado en Madrid el 02/03/93. (110/000007)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 06/10/1993
-
Protocolo de Adhesión de la República Helénica al Acuerdo de Schengen de 14/06/85, relativo a la supresión gradual de controles en las fronteras comunes, así como Declaración aneja. (110/000020)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 26/10/1993
-
Acuerdo de Adhesión de la República Helénica al Convenio de 19/06/90, de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14/06/85, relativo a la supresión gradual de controles en las fronteras comunes, y Declaraciones anejas. (110/000021)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 26/10/1993