Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Wed Nov 07 00:00:00 CET 1945 tokia: Cihuri (La Rioja)
Diputatuaren barrutia: III, IV, V, VI, y VII Legegintzaldiak
Casado. 1 hijo. Bachillerato y Maestría Industrial. Concejal del Ayuntamiento de Logroño (1979-1983). Diputado Regional (1983-1986). Secretario General de La Rioja del Partido Popular (1980-1986). y Vicepresidente del Partido Popular de La Rioja (1986-1988). Secretario Segundo de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados (1989-1993). Vocal de la Junta Directiva Nacional del PP (1980-1993).- Secretario Primero Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca data honetatik: Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 data honetara: Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE data honetatik: Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 data honetara: Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.L.reguladora Organiz.Interprof.Agroalimentarias (121/46) data honetatik: Tue Oct 04 00:00:00 CET 1994 data honetara: Thu Oct 13 00:00:00 CET 1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000050) Aurkezpen data: 16/09/1993 , kalifikazio data: 21/09/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000084) Aurkezpen data: 23/09/1993 , kalifikazio data: 28/09/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000146) Aurkezpen data: 28/10/1993 , kalifikazio data: 02/11/1993
-
Pregunta oral en Pleno. Previsiones acerca de la retirada del recurso de inconstitucionalidad presentado en su día contra la normativa vasca relativa a las empresas que se asienten en el País Vasco. (180/000050)
PlenoData: 22/09/1993
-
Exigencia a las instituciones europeas del cumplimiento de lo establecido en el Tratado de Roma en relación con la preferencia comunitaria de los productos agroalimentarios europeos. (180/000084)
PlenoData: 29/09/1993
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Normas de funcionamiento existentes en Televisión Española (TVE) a los efectos de valorar cuándo una determinada programación atenta contra los derechos de la infancia. (182/000052)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 27/10/1993