Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Fri Mar 21 00:00:00 CET 1952 tokia: Barcelona
Diputatuaren barrutia: III, y IV Legegintzaldiak
Asesor de Organización Empresarial. Titular Mercantil. Presidente del CDS en Barcelona.- Vocal Comisión de Politica Social y de Empleo data honetatik: Wed Sep 10 00:00:00 CEST 1986 data honetara: Tue Jun 14 00:00:00 CEST 1988
- Secretario Comisión de Peticiones data honetatik: Wed Sep 10 00:00:00 CEST 1986 data honetara: Tue Jun 14 00:00:00 CEST 1988
- PREGUNTA ORAL EN PLENO.(180/000113) Aurkezpen data: 30/10/1986 , kalifikazio data: 04/11/1986
- PREGUNTA ORAL EN PLENO.(180/000116) Aurkezpen data: 30/10/1986 , kalifikazio data: 04/11/1986
- PREGUNTA ORAL EN PLENO.(180/000133) Aurkezpen data: 26/11/1986 , kalifikazio data: 02/12/1986
-
PROYECTO DE LEY. PROYECTO DE LEY GENERAL DE COOPERATIVAS. (121/000002)
PLENOData: 02/10/1986
-
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISION (ARTS. 202 Y 203). SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ANTE LA COMISION DE POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO, PARA INFORMAR SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DE LA DEVOLUCION DEL PATRIMONIO HISTORICO SINDICAL. (214/000022)
COMISION POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEOData: 09/10/1986
-
COMPARECENCIA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COMISION. SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) CON MOTIVO DE LA DISCUSION DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1987. (212/000063)
COMISION PRESUPUESTOSData: 24/10/1986