Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Mon Apr 13 00:00:00 CET 1936 tokia: Santa María de Nieva (Segovia)
Diputatuaren barrutia: II, III, IV, y V Legegintzaldiak
Casado. Tres hijos. Doctor en Ciencias Políticas y Económicas. Catedrático de Universidad. Presidente del PSOE en Segovia. Vocal de la Ejecutiva del PSOE de Castilla y León.- Vocal Diputación Permanente data honetatik: Fri Sep 10 00:00:00 CEST 1993 data honetara: Wed Mar 27 00:00:00 CET 1996
- Presidente Comisión de Defensa data honetatik: Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 data honetara: Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda data honetatik: Tue Oct 05 00:00:00 CET 1993 data honetara: Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Reglamento data honetatik: Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 data honetara: Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Presidente Comisión no Permanente s/la intervención de BANESTO data honetatik: Thu Mar 03 00:00:00 CET 1994 data honetara: Tue Dec 13 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia Proyecto Ley Segunda Directiva (exp. 121/9) data honetatik: Wed Nov 24 00:00:00 CET 1993 data honetara: Wed Nov 24 00:00:00 CET 1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000042) Aurkezpen data: 16/09/1993 , kalifikazio data: 21/09/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/001388) Aurkezpen data: 21/09/1995 , kalifikazio data: 26/09/1995
-
Pregunta oral en Pleno. Utilización de la Presa del Pontón Alto en la provincia de Segovia. (180/000042)
PlenoData: 22/09/1993
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero. (121/000009)
Comisión de Economía, Comercio y HaciendaData: 30/11/1993
-
Creación de otras Comisiones no permanentes (art. 53). Creación de una Comisión no permanente sobre la intervención del Banco Español de Crédito (BANESTO). (153/000002)
PlenoData: 15/12/1994