Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Oct 06 00:00:00 CET 1946 tokia: Cáceres
Diputatuaren barrutia: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX Legegintzaldiak
Casado con María Luisa García Núñez. 2 hijos. Licenciado en Económicas. Economista. Técnico de la Administración Civil del Estado. Inspector Financiero y Tributario. Miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.- Vocal Diputación Permanente data honetatik: Mon Jul 28 00:00:00 CEST 1986 data honetara: Tue Nov 21 00:00:00 CET 1989
- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda data honetatik: Wed Sep 10 00:00:00 CEST 1986 data honetara: Thu Sep 15 00:00:00 CEST 1988
- Vocal Comisión de Presupuestos data honetatik: Wed Sep 10 00:00:00 CEST 1986 data honetara: Sat Sep 02 00:00:00 CEST 1989
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas data honetatik: Wed Sep 10 00:00:00 CEST 1986 data honetara: Thu Sep 15 00:00:00 CEST 1988
-
PROYECTO DE LEY. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1987. (121/000009)
PLENOData: 30/10/1986
Data: 11/11/1986
Data: 12/11/1986