Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sat May 29 00:00:00 CET 1971 tokia: Sevilla
Diputatuaren barrutia: XIII, y XIV Legegintzaldiak
Madre de tres hijos.Ingeniera Técnica Agrícola.
Licenciada en Ciencias Ambientales.
Profesora de Educación Secundaria y Bachillerato.
Concejala del Ayuntamiento de Sevilla (2007-2011 y 2011 - 2015).
Secretaria General A. L. Miraflores.
Miembro del Comité Federal del PSOE.
Izaera osoa: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Baja data: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Karguen historiala
- Vocal Comisión de Presupuestos data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Educación y Formación Profesional data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Transición Ecológica data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Transición Ecológica data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Legegintzako ekimenak
- Declaración de actividades.(004/000345) Aurkezpen data: 20/05/2019 , kalifikazio data: 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000324) Aurkezpen data: 20/05/2019 , kalifikazio data: 05/06/2019