Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Oct 06 00:00:00 CET 1946 tokia: Cáceres
Diputatuaren barrutia: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX Legegintzaldiak
Casado con María Luisa García Nuñez. 2 hijos. Economista. Inspector Financiero y Tributario. Técnico en Administración Civil.- Vocal Diputación Permanente data honetatik: Sun Dec 12 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Jul 15 00:00:00 CEST 1986
- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda data honetatik: Thu Dec 02 00:00:00 CET 1982 data honetara: Wed Apr 23 00:00:00 CEST 1986
- Vocal Comisión de Presupuestos data honetatik: Thu Dec 02 00:00:00 CET 1982 data honetara: Wed Apr 23 00:00:00 CEST 1986
- Vocal Comisión de Investigación de la Evolución y Situación del Grupo "RUMASA" data honetatik: Wed May 25 00:00:00 CEST 1983 data honetara: Wed May 08 00:00:00 CEST 1985
- Vocal Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas data honetatik: Tue Jun 14 00:00:00 CEST 1983 data honetara: Wed Apr 23 00:00:00 CEST 1986
-
Acta de Diputado. Credencial de Diputado. Sevilla. (000/000318)
PlenoData: 18/11/1982
-
Proyecto de ley. Estatuto de Autonomía de Extremadura. (121/000003)
Comisión ConstitucionalData: 18/01/1983
Data: 19/01/1983