Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Fri May 16 00:00:00 CET 1958 tokia: Urda (Toledo)
Diputatuaren barrutia: VI, VII, y VIII Legegintzaldiak
Senadora en la V Legislatura. Un hijo. Diputada 1983-87 y Portavoz del Grupo Socialista 1991-95 en la Asamblea de Madrid. Concejal Presidenta Distrito Villaverde 1987-89. Concejal del Ayuntamiento de Madrid 1989-91.- Vocal Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente data honetatik: Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Mon Oct 07 00:00:00 CEST 1996
- Vocal Comisión de Infraestructuras data honetatik: Mon Oct 07 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Tue Oct 15 00:00:00 CEST 1996
- Vocal Comisión de Medio Ambiente data honetatik: Mon Oct 14 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vicepresidenta Comisión de Peticiones data honetatik: Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo data honetatik: Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Ponente Ponencia Prop. Reforma Estatuto Autonomía Comunidad de Madrid (127/5) data honetatik: Tue Mar 31 00:00:00 CEST 1998 data honetara: Tue Mar 31 00:00:00 CEST 1998
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación de España en la segunda reposición de recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial Reestructurado (121/167). data honetatik: Thu Jun 17 00:00:00 CEST 1999 data honetara: Thu Jun 17 00:00:00 CEST 1999
- Ponente Ponencia Proy.L. de envases y residuos de envases (expte. 121/11). data honetatik: Wed Nov 20 00:00:00 CET 1996 data honetara: Mon Dec 09 00:00:00 CET 1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000071) Aurkezpen data: 06/06/1996 , kalifikazio data: 11/06/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000442) Aurkezpen data: 20/02/1997 , kalifikazio data: 25/02/1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000747) Aurkezpen data: 19/06/1997 , kalifikazio data: 24/06/1997
-
Pregunta oral en Pleno. Razones que han motivado la interferencia del Vicepresidente Segundo del Gobierno en la actuación normal de los órganos de gobierno de Caja Madrid. (180/000071)
PlenoData: 12/06/1996
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa al derribo de las obras de edificación e infraestructura de acceso en el Risco de Famara, situado en la zona de amortiguación del Parque Natural de Lanzarote y Reserva de la Biosfera de Lanzarote, y a su ubicación, si fuera necesario, en otro lugar, previa evaluación de los daños ambientales y la regeneración de la zona. (161/000075)
Comisión de Infraestructuras y Medio AmbienteData: 26/06/1996
-
Proposición no de Ley sobre la caza en el embalse de El Poniente, del Parque Natural de El Hondo. (161/000216)
Comisión de Medio AmbienteData: 18/11/1996