Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sat Feb 14 00:00:00 CET 1970
Diputatuaren barrutia: VII, X, XI, XII, XIII, y XIV Legegintzaldiak
Senadora autonómica en la VIII Legislatura.Casada. Dos hijos.
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
Alcaldesa de Ciudad Real (2007-2015).
Vicepresidenta de la Mesa del Parlamento de Castilla-La Mancha y portavoz del Grupo Popular en el mismo.
Ha sido gerente del Centro Mujer y Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas.
- Vocal Suplente Diputación Permanente data honetatik: Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Wed Aug 07 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Defensa data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidenta Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Reglamento data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo data honetatik: Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género data honetatik: Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001965) Aurkezpen data: 16/08/2019 , kalifikazio data: 04/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002364) Aurkezpen data: 02/09/2019 , kalifikazio data: 04/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002379) Aurkezpen data: 02/09/2019 , kalifikazio data: 04/09/2019