Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Wed Aug 31 00:00:00 CET 1960
Diputatuaren barrutia: V, VI, VII, VIII, y IX Legegintzaldiak
Casado. Dos hijos. Ingeniero Industrial sin concluir. Diplomado CESEDEN. Diplomado Marina Mercante Mercancías Peligrosas. Empresario. Medalla al Mérito Deportivo.- Vocal Comisión de Interior data honetatik: Mon May 05 00:00:00 CEST 2008 data honetara: Fri Oct 01 00:00:00 CEST 2010
- Portavoz Comisión de Educación, Política Social y Deporte data honetatik: Mon May 05 00:00:00 CEST 2008 data honetara: Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2009
- Portavoz Comisión de Educación y Deporte data honetatik: Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2009 data honetara: Fri Oct 01 00:00:00 CEST 2010
- Vocal Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico data honetatik: Mon May 05 00:00:00 CEST 2008 data honetara: Fri Oct 01 00:00:00 CEST 2010
- Vocal Subcomisión sobre el Deporte Profesional en España (154/9). (Ant.) data honetatik: Tue Feb 24 00:00:00 CET 2009 data honetara: Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2009
- Vocal Subcomisión sobre el Deporte Profesional en España (154/9). data honetatik: Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2009 data honetara: Wed May 26 00:00:00 CEST 2010
- Pregunta oral en Pleno.(180/000193) Aurkezpen data: 18/09/2008 , kalifikazio data: 23/09/2008
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001202) Aurkezpen data: 30/01/2009 , kalifikazio data: 03/02/2009
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001203) Aurkezpen data: 30/01/2009 , kalifikazio data: 03/02/2009
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia de la Ministra de Educación, Política Social y Deporte, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las medidas políticas que adoptará como responsable de su Ministerio. (213/000009)
Comisión de Educación, Política Social y DeporteData: 29/05/2008
-
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Educación, Política Social y Deporte, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000026)
Comisión de Educación, Política Social y DeporteData: 29/05/2008
-
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Educación, Política Social y Deporte, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre los objetivos y programa de trabajo del Ministerio durante la presente Legislatura. (213/000051)
Comisión de Educación, Política Social y DeporteData: 29/05/2008