Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun May 16 00:00:00 CET 1948 tokia: Pamplona (Navarra)
Diputatuaren barrutia: I Legislatura
Soltero. Cursó los estudios de Filosofía y Letras en las universidades de Madrid y Sevilla. Doctor en Ciencias de la Educación por el IISE (Instituto Internazionale di Scienze de l'Educazione. Roma). Profesor de Historia de la Educación. Colaborador de empresas editoriales y periodísticas. Diputado por Navarra como candidato de UCD al cesar en su cargo el Sr. Lasunción Goñi.- Vocal Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) data honetatik: Thu May 24 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Educación y Ciencia (08/04/1981 a 10/03/1982) data honetatik: Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) data honetatik: Fri Nov 27 00:00:00 CET 1981 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presidencia (10/05/1979 a 10/03/1982) data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo (19/11/1981 a 11/03/1982) data honetatik: Thu Nov 19 00:00:00 CET 1981 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial para el Estudio de los Problemas de la Tercera Edad data honetatik: Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Secretario Primero Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (25/02/1981 a 11/03/1982) data honetatik: Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001441) Aurkezpen data: 29/11/1980
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoData: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoData: 18/09/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, tras la dimisión de don Adolfo Suárez González. (080/000002)
PlenoData: 25/02/1981