Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Nov 20 00:00:00 CET 1966 tokia: Molvizar (Granada)
Diputatuaren barrutia: X, XI, XII, XIII, y XIV Legegintzaldiak
Licenciada en Derecho. Licenciada en Ciencias Políticas y de la AdministraciónMáster en Dirección Política.
Secretaria-Interventora de Ayuntamiento y Técnica en Empleo y Desarrollo Local. Diputada provincial en Granada.
Delegada de Igualdad y Bienestar Social. Delegada Provincial de Salud de la Junta de Andalucía.
Secretaria de Organización de la CEP.
- Vocal Comisión de Justicia data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Declaración de actividades.(004/000119) Aurkezpen data: 10/05/2019 , kalifikazio data: 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000110) Aurkezpen data: 10/05/2019 , kalifikazio data: 05/06/2019