Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Fri Feb 01 00:00:00 CET 1935 in Madrid
Deputy of the III, IV, V, VI, VII, y VIII Legislatures
Casado. Cinco hijos. Licenciado en Derecho. Senador en las Legislaturas Constituyente, I y II. Abogado (servicios especiales). Ha sido Vicepresidente de la Mesa del Senado en la Legislatura Constituyente. Secretario de Estado de Agricultura y Alimentación, Subsecretario de Transportes y miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.- Vocal Comisión de Educación y Ciencia from Wed May 05 00:00:00 CEST 2004 to Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Portavoz adjunto Comisión de Administraciones Públicas from Wed May 05 00:00:00 CEST 2004 to Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Vocal Comisión de Control Parlamentario de RTVE from Thu May 06 00:00:00 CEST 2004 to Tue Mar 06 00:00:00 CET 2007
- Vocal Comisión Mixta de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades. from Tue Mar 06 00:00:00 CET 2007 to Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (121/14). from Wed Feb 09 00:00:00 CET 2005 to Wed Feb 09 00:00:00 CET 2005
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de prórroga de la normativa aplicable a la jubilación anticipada de los funcionarios de cuerpos docentes (122/39). from Mon Nov 14 00:00:00 CET 2005 to Mon Nov 14 00:00:00 CET 2005
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas (121/54). from Wed Mar 22 00:00:00 CET 2006 to Wed Mar 22 00:00:00 CET 2006
- Pregunta oral en Pleno.(180/000382) Presented on 18/11/2004 , qualified on 23/11/2004
- Pregunta oral en Pleno.(180/000777) Presented on 16/06/2005 , qualified on 21/06/2005
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000012) Presented on 22/03/2007 , qualified on 27/03/2007
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Razones de los cambios habidos en la estructura directiva de Radiotelevisión Española (RTVE). (182/000044)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEDate: 02/06/2004
-
Solicitud de comparecencia del Subsecretario de Educación y Ciencia, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. (212/000242)
Comisión de Educación y CienciaDate: 13/10/2004
-
Solicitud de comparecencia del Subsecretario de Educación y Ciencia, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. (212/000301)
Comisión de Educación y CienciaDate: 13/10/2004