Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Tue Apr 15 00:00:00 CEST 1975
Diputatuaren barrutia: XI, XII, XIII, XIV, y XV Legegintzaldiak
Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid.Miembro del equipo de programa de Podemos.
- Vocal Suplente Diputación Permanente data honetatik: Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces data honetatik: Tue Mar 07 00:00:00 CET 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Segundo Comisión de Asuntos Exteriores data honetatik: Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Wed Mar 08 00:00:00 CET 2017
- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores data honetatik: Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Defensa data honetatik: Thu Nov 17 00:00:00 CET 2016 data honetara: Tue Mar 14 00:00:00 CET 2017
- Vocal Comisión de Presupuestos data honetatik: Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Economía y Empresa data honetatik: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad data honetatik: Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Economía, Industria y Competitividad data honetatik: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 data honetara: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Secretario Comisión del Estatuto de los Diputados data honetatik: Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2016
- Secretario Primero Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular data honetatik: Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Subcomisión para la reforma electoral (154/10). data honetatik: Thu Feb 07 00:00:00 CET 2019 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN data honetatik: Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 data honetara: Mon May 20 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN data honetatik: Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000334) Aurkezpen data: 14/09/2017 , kalifikazio data: 19/09/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000411) Aurkezpen data: 19/10/2017 , kalifikazio data: 24/10/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000547) Aurkezpen data: 15/02/2018 , kalifikazio data: 20/02/2018
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre las medidas que tiene pensado adoptar el Gobierno ante la prolongada suspensión del pago de pensiones, por parte del Gobierno de Venezuela, a sus beneficiarios en España. (161/000679)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 02/11/2016, 19:30:08 - 19:37:01
-
Proposición no de Ley sobre el recorte del presupuesto militar. (161/000080)
Comisión de DefensaData: 24/11/2016, 11:19:56 - 11:27:03
-
Autorización de Convenios Internacionales. Estatutos del Banco Asiático para inversión en infraestructuras, hecho en Beijing el 29 de junio de 2015. (110/000002)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 13/12/2016, 13:11:15 - 13:16:35