Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun May 13 00:00:00 CET 1973
Diputatuaren barrutia: VIII, IX, X, XI, y XII Legegintzaldiak
Casado. Dos hijas. Licenciado en Derecho. Diplomado de tercer grado en Derecho Público. Máster en Seguridad y Política Exterior. Programa de Gestión Pública en IESE. Programa de gestión de Parlamentarios en el Instituto de Empresa (IE. School). Abogado y profesor de Derecho Administrativo.Militante de Convergència Democràtica de Catalunya. Fue Presidente y Secretario General de las juventudes de Convergència (1998-2001). Presidente de la Fundació Llibertat i Democràcia (sección catalana de la Internacional Liberal) y Vicepresidente de la Internacional Liberal.
- Vocal Suplente Diputación Permanente data honetatik: Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión Constitucional data honetatik: Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Asuntos Exteriores data honetatik: Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Fomento data honetatik: Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Industria, Comercio y Turismo data honetatik: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Política Territorial y Función Pública data honetatik: Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo data honetatik: Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Presidente Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad data honetatik: Thu Jun 22 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad data honetatik: Thu Jun 22 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Economía y Competitividad data honetatik: Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Economía, Industria y Competitividad data honetatik: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 data honetara: Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión de Industria, Energía y Turismo data honetatik: Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital data honetatik: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 data honetara: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Reglamento data honetatik: Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados data honetatik: Wed Feb 22 00:00:00 CET 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales data honetatik: Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión Mixta para la Unión Europea data honetatik: Thu Nov 24 00:00:00 CET 2016 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo data honetatik: Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión Mixta de Seguridad Nacional data honetatik: Tue Jun 05 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Wed Dec 05 00:00:00 CET 2018
- Portavoz Comisión Mixta de Seguridad Nacional data honetatik: Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 data honetara: Wed May 17 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Comisión Mixta de Seguridad Nacional data honetatik: Wed Dec 05 00:00:00 CET 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión Mixta de Seguridad Nacional data honetatik: Mon Dec 04 00:00:00 CET 2017 data honetara: Tue Jun 05 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión Mixta de Seguridad Nacional data honetatik: Wed May 17 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Mon Dec 04 00:00:00 CET 2017
- Ponente Ponencia del Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, así como Reserva y Declaración que España desea formular (110/6). data honetatik: Mon Mar 06 00:00:00 CET 2017 data honetara: Mon Mar 06 00:00:00 CET 2017
- Ponente Ponencia para el estudio de diversas cuestiones relativas a la ciberseguridad en España (154/11). data honetatik: Thu Sep 28 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Thu Feb 28 00:00:00 CET 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa data honetatik: Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 data honetara: Mon May 20 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa data honetatik: Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000290) Aurkezpen data: 06/07/2017 , kalifikazio data: 05/09/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000378) Aurkezpen data: 13/10/2017 , kalifikazio data: 17/10/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000577) Aurkezpen data: 15/03/2018 , kalifikazio data: 20/03/2018
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la Línea de Muy Alta Tensión Vic-Bescanó y la adopción, en su caso, de una alternativa sostenible. (161/000338)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 05/10/2016, 09:44:14 - 09:49:52
-
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir la duración de las campañas electorales en los casos de disolución automática de las Cámaras, por aplicación del artículo 99.5 de la Constitución española. (122/000019)
PlenoData: 18/10/2016, 17:55:24 - 17:58:08
-
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución. (122/000037)
PlenoData: 18/10/2016, 17:55:24 - 17:58:08