Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Mon Nov 12 00:00:00 CET 1956
Diputatuaren barrutia: XI, XII, y XIV Legegintzaldiak
Casado. Tres hijos.Diplomado en Enfermería (Universidad de Oviedo, 1983). Trabajador del Hospital de la Cruz Roja de Gijón. Trabajador de ASEPEYO, Mutua de Accidentes de Trabajo (Gijón).
Cofundador de Foro de Ciudadanos - Foro Asturias. Concejal del Ayuntamiento de Gijón (3 mandatos). Diputado de la Junta General del Principado (II;VIII, IX y X Legislaturas). Senador (VI; VII, IX y X Legislaturas).
- Portavoz Comisión de Industria, Energía y Turismo data honetatik: Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 data honetara: Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión del Estatuto de los Diputados data honetatik: Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 data honetara: Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000001) Aurkezpen data: 14/01/2016 , kalifikazio data: 02/02/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000002) Aurkezpen data: 14/01/2016 , kalifikazio data: 02/02/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000003) Aurkezpen data: 15/01/2016 , kalifikazio data: 02/02/2016
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoData: 02/03/2016, 17:40:51 - 17:46:57
Data: 02/03/2016, 18:32:12 - 18:33:56
Data: 04/03/2016, 19:54:42 - 19:57:52