Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Feb 01 00:00:00 CET 1953
Diputatuaren barrutia: X Legislatura
Iniciados estudios de Medicina (UAB)Teniente Alcalde de Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
Vicepresidente de la Diputación de Barcelona.
Director del Serví Catalá Transit (SCT) de la Generalitat de Catalunya.
- Vocal Suplente Diputación Permanente data honetatik: Thu Oct 08 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Interior data honetatik: Tue Jun 16 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunto Comisión de Industria, Energía y Turismo data honetatik: Wed Apr 15 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente data honetatik: Wed Apr 15 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Sanidad y Servicios Sociales data honetatik: Wed Apr 15 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo data honetatik: Wed Apr 15 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunto Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible data honetatik: Tue Jun 16 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión para el Estudio del Cambio Climático data honetatik: Wed Apr 15 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (121/128). data honetatik: Fri May 08 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Fri May 08 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (121/145). data honetatik: Wed Jun 24 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Wed Jun 24 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear. data honetatik: Wed Apr 15 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (121/130). data honetatik: Thu May 07 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Thu May 07 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (121/131). data honetatik: Thu May 07 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Thu May 07 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social (121/140). data honetatik: Tue Jun 02 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Tue Jun 02 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Voluntariado (121/141). data honetatik: Tue Jun 02 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Tue Jun 02 00:00:00 CEST 2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/072646) Aurkezpen data: 15/04/2015 , kalifikazio data: 21/04/2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/072647) Aurkezpen data: 15/04/2015 , kalifikazio data: 21/04/2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/072648) Aurkezpen data: 15/04/2015 , kalifikazio data: 21/04/2015
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (121/000128)
PlenoData: 16/04/2015, 15:40:12 - 15:55:19
-
Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. (121/000131)
PlenoData: 16/04/2015, 17:48:57 - 18:00:00
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (arts. 202 y 203). Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Industria, Energía y Turismo, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para informar de la situación actual y perspectivas de las interconexiones energéticas. (214/000127)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 22/04/2015, 17:03:40 - 17:18:04