Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Thu Sep 16 00:00:00 CET 1954
Diputatuaren barrutia: VIII, IX, X, XI, XII, XIII, y XIV Legegintzaldiak
Casado. Tres hijas.Licenciado en Ciencias Biológicas.
Secretario General de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes (1990-1991).
Teniente de Alcalde del Concello de Lugo y Concejal delegado de las áreas de Economía y Medio Ambiente (1991-1995). Alcalde de Lugo (1995-1999).
Secretario General de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) (2001-2004).
Miembro de la Junta Directiva del PP de Lugo y de Galicia.
Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Lugo (Mayo 2007-diciembre 2009)
Portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en la VIII, IX y X Legislatura.
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores data honetatik: Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores data honetatik: Tue Sep 26 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Asuntos Exteriores data honetatik: Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 data honetara: Tue Sep 26 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación data honetatik: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Transición Ecológica data honetatik: Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Transición Ecológica data honetatik: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad data honetatik: Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente data honetatik: Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático data honetatik: Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017 data honetara: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible data honetatik: Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) data honetatik: Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001349) Aurkezpen data: 18/10/2018 , kalifikazio data: 23/10/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001350) Aurkezpen data: 18/10/2018 , kalifikazio data: 23/10/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001351) Aurkezpen data: 18/10/2018 , kalifikazio data: 23/10/2018
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no documentada. (161/000490)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 19/10/2016, 12:11:20 - 12:15:33
-
Proposición no de Ley sobre medidas para la ordenación del espacio marítimo. (161/000625)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 14/12/2016, 18:23:01 - 18:30:28
Data: 14/12/2016, 18:34:00 - 18:34:04