Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Fri Sep 25 00:00:00 CET 1964 tokia: Lleida
Diputatuaren barrutia: IX Legislatura
Casado. Tres hijas. Licenciado en Derecho. Funcionario de la Administración Local. Director General de Turespaña- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2007-2008). Miembro de la Ejecutiva de la Federación del PSC de les Comarques de Lleida - Coordinador del Área de Políticas Económicas.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores data honetatik: Tue May 06 00:00:00 CEST 2008 data honetara: Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Adscrito Comisión de Economía y Hacienda data honetatik: Thu May 22 00:00:00 CEST 2008 data honetara: Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Adscrito Comisión de Fomento data honetatik: Thu May 22 00:00:00 CEST 2008 data honetara: Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Portavoz Comisión de Industria, Turismo y Comercio data honetatik: Mon May 05 00:00:00 CEST 2008 data honetara: Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca data honetatik: Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2008 data honetara: Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión de Ciencia e Innovación data honetatik: Thu May 22 00:00:00 CEST 2008 data honetara: Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2008
- Vocal Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico data honetatik: Mon May 05 00:00:00 CEST 2008 data honetara: Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2008
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista (121/34). data honetatik: Wed Nov 18 00:00:00 CET 2009 data honetara: Wed Nov 18 00:00:00 CET 2009
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (122/147). data honetatik: Tue Feb 23 00:00:00 CET 2010 data honetara: Tue Mar 16 00:00:00 CET 2010
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la empresa española (121/50). data honetatik: Wed Mar 17 00:00:00 CET 2010 data honetara: Wed Mar 17 00:00:00 CET 2010
- Pregunta oral en Pleno.(180/000019) Aurkezpen data: 08/05/2008 , kalifikazio data: 13/05/2008
- Pregunta oral en Pleno.(180/000437) Aurkezpen data: 12/03/2009 , kalifikazio data: 17/03/2009
- Pregunta oral en Pleno.(180/000510) Aurkezpen data: 16/04/2009 , kalifikazio data: 21/04/2009
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las medidas políticas que adoptará como responsable de su Ministerio. (213/000011)
Comisión de Industria, Turismo y ComercioData: 04/06/2008
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000028)
Comisión de Industria, Turismo y ComercioData: 04/06/2008
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre los objetivos y programa de trabajo del Ministerio durante la presente Legislatura. (213/000053)
Comisión de Industria, Turismo y ComercioData: 04/06/2008