Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Tue Jan 19 00:00:00 CET 1937 tokia: Madrid
Diputatuaren barrutia: Constituyente, I, II, III, IV, y V Legegintzaldiak
Casada. Perito Mercantil. Técnica de Organización de Empresa. Miembro de la Dirección del PSOE.- Vocal Suplente Diputación Permanente data honetatik: Fri Sep 10 00:00:00 CEST 1993 data honetara: Wed Jul 13 00:00:00 CEST 1994
- Vocal Comisión de Presupuestos data honetatik: Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 data honetara: Wed Jul 13 00:00:00 CEST 1994
- Vocal Comisión de Política Social y Empleo data honetatik: Tue Sep 14 00:00:00 CEST 1993 data honetara: Wed Jul 13 00:00:00 CEST 1994
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002242) Aurkezpen data: 21/12/1993 , kalifikazio data: 28/12/1993
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002243) Aurkezpen data: 21/12/1993 , kalifikazio data: 28/12/1993