Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sat Jan 27 00:00:00 CET 1934 tokia: Barcelona
Diputatuaren barrutia: Legislatura Constituyente
Casado. Catedrático de universidad.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores data honetatik: Thu Nov 10 00:00:00 CET 1977 data honetara: Fri Jun 23 00:00:00 CEST 1978
- Vocal Comisión de Cultura data honetatik: Fri Nov 11 00:00:00 CET 1977 data honetara: Wed May 24 00:00:00 CEST 1978
- Presidente Comisión de Educación data honetatik: Fri Nov 11 00:00:00 CET 1977 data honetara: Fri Jun 23 00:00:00 CEST 1978
- Vocal Comisión Especial de los Problemas de Disminuidos Físicos y Mentales data honetatik: Thu Nov 17 00:00:00 CET 1977 data honetara: Fri Jun 23 00:00:00 CEST 1978
-
Pregunta oral al Gobierno en Comisión. Acceso a la Universidad de los alumnos de Medicina aprobados en Selectividad. (181/000061)
Comisión de EducaciónData: 14/12/1977
-
Proposición no de ley en Comisión. Creación de órganos de gestión y control del Plan de Impulso Social Educativo previsto en el Pacto de la Moncloa. (161/000025)
Comisión de EducaciónData: 23/02/1978