Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Beltrán Villalba, Ana María
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Jan 16 00:00:00 CET 1966
Diputatuaren barrutia: XIII, y XIV Legegintzaldiak
Casada, cuatro hijos.Empresaria.
Directora General del Grupo A&B 1992-2012
Premio Empresaria del Año de Navarra 2008
Diplomada en Turismo PDG Dirección General IESE Universidad de Navarra
Alta dirección de Universidad Deusto
Máster en Viticultura, Enología y Marketing del vino.
Presidenta del Partido Popular de Navarra.
Parlamentaria Foral en el Parlamento de Navarra.
Izaera osoa: Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Baja data: Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
Karguen historiala
- Vocal Diputación Permanente data honetatik: Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 data honetara: Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Suplente Diputación Permanente data honetatik: Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 data honetara: Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Vicepresidenta Segunda Comisión Constitucional data honetatik: Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 data honetara: Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Interior data honetatik: Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 data honetara: Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública data honetatik: Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 data honetara: Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión de Política Territorial data honetatik: Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021 data honetara: Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
Legegintzako ekimenak
- Pregunta oral en Pleno.(180/000929) Aurkezpen data: 12/05/2022 , kalifikazio data: 17/05/2022
- Pregunta oral en Pleno.(180/000520) Aurkezpen data: 07/05/2021 , kalifikazio data: 11/05/2021
- Pregunta oral en Pleno.(180/000186) Aurkezpen data: 29/05/2020 , kalifikazio data: 02/06/2020