Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Jan 24 00:00:00 CET 1954
Diputatuaren barrutia: IX, y X Legegintzaldiak
Casada. Una hija.Licenciada en Ciencias de la Información. Contabilidad financiera.
Concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Secretaria Ejecutiva de Electoral del Partido Popular de Madrid- Presidenta del Partido Popular del Puente de Vallecas.
- Vicepresidenta Primera Comisión de Empleo y Seguridad Social data honetatik: Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Sanidad y Servicios Sociales data honetatik: Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Igualdad data honetatik: Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008331) Aurkezpen data: 29/06/2012 , kalifikazio data: 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008332) Aurkezpen data: 29/06/2012 , kalifikazio data: 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008333) Aurkezpen data: 29/06/2012 , kalifikazio data: 03/07/2012
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha de campañas de sensibilización frente a los malos tratos a personas mayores. (161/001038)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesData: 12/06/2013, 17:01:04 - 17:06:04
-
Proposición no de Ley sobre eliminación de la publicidad de prostíbulos en los medios de transporte público, incluido el servicio de taxis. (161/001300)
Comisión de IgualdadData: 20/11/2013, 19:36:10 - 19:40:39