Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Thu Dec 13 00:00:00 CET 1923 tokia: Santander (Cantabria)
Diputatuaren barrutia: I, II, y III Legegintzaldiak
Casado con María Teresa Iturmensi y Gómez. 1 hijo. Licenciado en Derecho. Letrado del Estado. Vicepresidente de Petromed. Subsecretario de Comercio; Consejero del Reino; Ministro de la Corona; Vicepresidente del Gobierno; Senador Real; Diputado por Madrid, Presidente de la Comisión de Presupuestos; Diputado por Canarias.- Vocal Comisión Constitucional data honetatik: Wed Sep 10 00:00:00 CEST 1986 data honetara: Sat Sep 02 00:00:00 CEST 1989
- PREGUNTA ORAL EN PLENO.(180/000120) Aurkezpen data: 30/10/1986 , kalifikazio data: 04/11/1986
- PREGUNTA ORAL EN PLENO.(180/000467) Aurkezpen data: 24/09/1987 , kalifikazio data: 29/09/1987
- PREGUNTA ORAL EN PLENO.(180/000468) Aurkezpen data: 24/09/1987 , kalifikazio data: 29/09/1987
-
PREGUNTA ORAL EN PLENO. RAZON POR LA QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL NO HA TRAMITADO ANTE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE) LOS PROYECTOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DE CANTABRIA. (180/000120)
PLENOData: 05/11/1986
-
PROPOSICION DE LEY DE GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO. PROPOSICION DE LEY DE DEVOLUCION DEL PATRIMONIO DE LOS PARTIDOS Y ASOCIACIONES POLITICAS. (122/000001)
PLENOData: 03/12/1986
-
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISION. SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE RELACIONES CON LAS CORTES Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO ANTE LA COMISION CONSTITUCIONAL, PARA INFORMAR EN RELACION CON LAS DIVERSAS CUESTIONES PENDIENTES DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL. (211/000075)
COMISION CONSTITUCIONALData: 10/03/1987