Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Jan 03 00:00:00 CET 1971 tokia: Madrid
Diputatuaren barrutia: XIII, y XIV Legegintzaldiak
Casado, cuatro hijos.Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE
MBA por Kellogg School of Management (Northwestern Unversity)
Trabajó en Arthur Andersen, Schroder Salomon Smith Barney y McKinsey & Co.
Cofundador de VOX.
Vicesecretario de Relaciones Internacionales.
Izaera osoa: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Baja data: Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Karguen historiala
- Vocal Diputación Permanente data honetatik: Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Titular Junta de Portavoces data honetatik: Tue Jun 11 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Asuntos Exteriores data honetatik: Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Interior data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión Mixta para la Unión Europea data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Wed Oct 09 00:00:00 CEST 2019
Legegintzako ekimenak
- Pregunta oral en Pleno.(180/000007) Aurkezpen data: 05/09/2019 , kalifikazio data: 10/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001037) Aurkezpen data: 17/07/2019 , kalifikazio data: 25/07/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001122) Aurkezpen data: 18/07/2019 , kalifikazio data: 25/07/2019