Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Thu Mar 27 00:00:00 CET 1952 tokia: Alcampell (Huesca)
Diputatuaren barrutia: II, III, IV, VIII, IX, y X Legegintzaldiak
Casado. Tres hijas. Abogado. Diplomado en las CEE. Presidente-Portavoz del Grupo Parlamentario CiU en el Congreso de los Diputados en la VIII y IX Legislaturas. Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en la VIII y IX Legislaturas. Presidente del Comitè de Govern de Unió Democràtica de Catalunya. Secretario General de la Federación CiU. Parlamentario Europeo (1986-1987). Consejero de Gobernación de la Generalitat de Catalunya (1999-2001). Diputado del Parlament de Catalunya (1999-2004). Vicepresidente de la Internacional DC (1983-1984 y 1987). Presidente de Honor de la Cámara de Comercio Hispano-Chilena. Ha sido Presidente de la representación de la Generalitat de Catalunya en la Comisión Bilateral de Infraestructuras. Presidente de la representación de la Administración de la Generalitat a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat. Presidente de la representación de la Generalitat de Catalunya en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y Presidente de la representación catalana en la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat, de enero de 2011 a enero de 2014, todas ellas sin percibir remuneración.- Vocal Diputación Permanente data honetatik: Wed Jan 11 00:00:00 CET 2012 data honetara: Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Titular Junta de Portavoces data honetatik: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2011 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión Constitucional data honetatik: Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 data honetara: Tue Dec 10 00:00:00 CET 2013
- Presidente Comisión de Asuntos Exteriores data honetatik: Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Justicia data honetatik: Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados data honetatik: Thu Feb 23 00:00:00 CET 2012 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) data honetatik: Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 data honetara: Tue Jan 12 00:00:00 CET 2016
- Miembro Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo data honetatik: Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 data honetara: Tue Jan 12 00:00:00 CET 2016
- Proposición de ley de Diputados.(123/000001) Aurkezpen data: 03/02/2014 , kalifikazio data: 11/02/2014
- Pregunta oral en Pleno.(180/000004) Aurkezpen data: 02/02/2012 , kalifikazio data: 07/02/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000038) Aurkezpen data: 16/02/2012 , kalifikazio data: 21/02/2012
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Mariano Rajoy Brey, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoData: 19/12/2011, 17:36:33 - 18:17:43
Data: 19/12/2011, 18:38:02 - 18:51:07
Data: 19/12/2011, 18:58:27 - 19:02:34