Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Wed Feb 04 00:00:00 CET 1953
Diputatuaren barrutia: X, XI, y XII Legegintzaldiak
Casado. Dos hijos.Doctor en Geografía e Historia.
Licenciado en Filosofía y Letras.
Profesor Titular de Universidad.
- Presidente Comisión de Defensa data honetatik: Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 data honetara: Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Cultura data honetatik: Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 data honetara: Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Adscrito Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo data honetatik: Tue Mar 15 00:00:00 CET 2016 data honetara: Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) data honetatik: Wed Mar 16 00:00:00 CET 2016 data honetara: Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000739) Aurkezpen data: 16/03/2016 , kalifikazio data: 29/03/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001631) Aurkezpen data: 08/04/2016 , kalifikazio data: 12/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001894) Aurkezpen data: 14/04/2016 , kalifikazio data: 19/04/2016
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión de Defensa y elección de los miembros que forman parte de la Mesa de dicha Comisión. (041/000020)
Comisión de DefensaData: 10/02/2016, 11:13:13 - 11:14:33