Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Wed Aug 23 00:00:00 CEST 1978
Diputatuaren barrutia: XI, XII, XIII, y XIV Legegintzaldiak
Casado, dos hijos.Ingeniero Superior Industrial del ICAI.
Executive MBA del Instituto del Empresa.
PLGP por el IESE, Universidad de Navarra.
Diputado Autonómico en las Legislaturas VIII, IX y X.
Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid (2007-2011)
Director General de la Juventud de la Comunidad de Madrid (2003-2007).
Alcalde de Boadilla del Monte (2011-Actualidad).
- Vocal Suplente Diputación Permanente data honetatik: Tue Dec 04 00:00:00 CET 2018 data honetara: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Defensa data honetatik: Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Fomento data honetatik: Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital data honetatik: Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016 data honetara: Thu Apr 19 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital data honetatik: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 data honetara: Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Industria, Energía y Turismo data honetatik: Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 data honetara: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales data honetatik: Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales data honetatik: Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión Mixta para la Unión Europea data honetatik: Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo data honetatik: Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 data honetara: Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades data honetatik: Tue Mar 20 00:00:00 CET 2018 data honetara: Tue Mar 20 00:00:00 CET 2018
- Presidente Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades data honetatik: Tue Mar 20 00:00:00 CET 2018 data honetara: Fri Sep 21 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (122/21). data honetatik: Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) data honetatik: Tue Nov 14 00:00:00 CET 2017 data honetara: Tue Dec 05 00:00:00 CET 2017
- Miembro Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo data honetatik: Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Miembro Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo data honetatik: Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 data honetara: Mon May 20 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000029) Aurkezpen data: 24/11/2016 , kalifikazio data: 29/11/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000380) Aurkezpen data: 13/10/2017 , kalifikazio data: 17/10/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000400) Aurkezpen data: 19/10/2017 , kalifikazio data: 24/10/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la mejora de la financiación del transporte público metropolitano y para la movilidad sostenible. (161/000535)
Comisión de FomentoData: 18/10/2016, 11:20:32 - 11:25:51
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el Plan Nacional de ciudades inteligentes? (180/000029)
PlenoData: 30/11/2016, 10:38:43 - 10:40:59
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000105)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 13/12/2016, 13:33:13 - 13:36:57