Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Aug 08 00:00:00 CEST 1976 tokia: Baeza (Jaen)
Diputatuaren barrutia: XIII, y XIV Legegintzaldiak
Casado. Dos hijas. Residente en Córdoba.Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba. Abogado colegiado en el Colegio de Abogados de Jaén, situación de No Ejerciente desde 2007.
Concejal en el Ayuntamiento de Zuberos (1999-2007). Concejal en el Ayuntamiento de Obejo desde 2007. Teniente de Alcalde de Obejo en el mandato 2011-2015. Diputado provincial desde 2007 hasta la actualidad.
- Portavoz Comisión de Fomento data honetatik: Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Fomento data honetatik: Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Industria, Comercio y Turismo data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social data honetatik: Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo data honetatik: Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión Mixta de Seguridad Nacional data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Thu Sep 19 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000733) Aurkezpen data: 10/07/2019 , kalifikazio data: 16/07/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000734) Aurkezpen data: 10/07/2019 , kalifikazio data: 16/07/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000735) Aurkezpen data: 10/07/2019 , kalifikazio data: 16/07/2019
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (arts. 202 y 203). Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Fomento en funciones, ante la Comisión de Fomento, para informar sobre el balance de la situación a finales de agosto en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y de la convocatoria de paros en los servicios ferroviarios. (214/000010)
Comisión de FomentoData: 12/09/2019, 12:38:13 - 12:48:49
Data: 12/09/2019, 14:20:45 - 14:25:06