Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Feb 23 00:00:00 CET 1958
Diputatuaren barrutia: VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legegintzaldiak
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.Abogado.
Diputado y Vicepresidente del Parlamento de Galicia (1997-2000)
- Vicepresidente Segundo Comisión de Fomento data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Reglamento data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible data honetatik: Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo data honetatik: Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000001) Aurkezpen data: 26/07/2019 , kalifikazio data: 04/09/2019
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000002) Aurkezpen data: 26/07/2019 , kalifikazio data: 04/09/2019
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000003) Aurkezpen data: 05/09/2019 , kalifikazio data: 10/09/2019