Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Aug 21 00:00:00 CET 1966 tokia: Mollina (Málaga)
Diputatuaren barrutia: VI, VII, VIII, IX, X, XI, y XII Legegintzaldiak
Dos hijos.Diplomado en Magisterio. Doctor cum laude en Ciencias Biológicas por la Universidad de Málaga. Titulado Superior en cultivos celulares en la Universidad de Málaga.
Secretario General del PSOE-A (Málaga).
- Vocal Diputación Permanente data honetatik: Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces data honetatik: Tue Jan 26 00:00:00 CET 2016 data honetara: Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Reglamento data honetatik: Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 data honetara: Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000004) Aurkezpen data: 13/04/2016 , kalifikazio data: 14/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000743) Aurkezpen data: 16/03/2016 , kalifikazio data: 29/03/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000744) Aurkezpen data: 16/03/2016 , kalifikazio data: 29/03/2016