Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Mon Feb 05 00:00:00 CET 1973 tokia: Albolote (Granada)
Diputatuaren barrutia: X Legislatura
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad de Granada). Máster en Dirección de Recursos Humanos (Escuela de Negocios de Andalucía).Asesor del Ayuntamiento de Granada (2005-2007). Asesor de la Diputación de Granada (2003-2005). Alcalde de Albolote (2007-actualidad).
- Vocal Comisión de Interior data honetatik: Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Defensa data honetatik: Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Cultura data honetatik: Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 data honetara: Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2012
- Portavoz adjunto Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo data honetatik: Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social (121/68). data honetatik: Mon Nov 11 00:00:00 CET 2013 data honetara: Wed Nov 13 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (121/106). data honetatik: Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014 data honetara: Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008270) Aurkezpen data: 29/06/2012 , kalifikazio data: 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008271) Aurkezpen data: 29/06/2012 , kalifikazio data: 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008272) Aurkezpen data: 29/06/2012 , kalifikazio data: 03/07/2012
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia de don Manuel Lagares Calvo, miembro del Comité de Expertos del Informe del Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, acordada por la citada Comisión, para informar sobre la materia objeto de la misma. (219/000323)
Comisión de Seguimto. y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de ToledoData: 19/06/2013, 17:57:19 - 18:02:44
-
Comparecencia de don Ignacio Conde Ruiz, miembro del Comité de Expertos del Informe del Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, acordada por la citada Comisión, para informar sobre la materia objeto de la misma. (219/000325)
Comisión de Seguimto. y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de ToledoData: 19/06/2013, 17:57:19 - 18:02:44
-
Comparecencia de don Miguel Ángel Vázquez Burgos, miembro del Comité de Expertos del Informe del Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, acordada por la citada Comisión, para informar sobre la materia objeto de la misma. (219/000324)
Comisión de Seguimto. y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de ToledoData: 19/06/2013, 17:57:19 - 18:02:44