Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Wed Apr 20 00:00:00 CET 1955 tokia: Burgos
Diputatuaren barrutia: III, IV, V, VI, VII, IX, y X Legegintzaldiak
Casado. 3 hijos. Licenciado en Ciencias Químicas. Técnico de Organización Empresarial. Vicepreseidente de la Junta de Castilla y León. Consejero de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP.- Secretario Segundo Diputación Permanente data honetatik: Fri Sep 10 00:00:00 CEST 1993 data honetara: Wed Mar 27 00:00:00 CET 1996
- Secretario Segundo Mesa del Congreso data honetatik: Tue Jun 29 00:00:00 CEST 1993 data honetara: Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Política Social y Empleo data honetatik: Thu Sep 09 00:00:00 CEST 1993 data honetara: Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Secretario Segundo Comisión de Reglamento data honetatik: Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 data honetara: Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE data honetatik: Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 data honetara: Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Prop.L.O.reforma Estatuto Aut. de Castilla y León (127/9) data honetatik: Wed Nov 17 00:00:00 CET 1993 data honetara: Wed Nov 17 00:00:00 CET 1993
- Ponente Ponencia proy.L.modif.C.P.delitos contra Hac.Pub. y Seg.Soc.(121/69) data honetatik: Wed Feb 22 00:00:00 CET 1995 data honetara: Wed Feb 22 00:00:00 CET 1995
- Ponente Ponencia para dictaminar Proyecto Ley de Medidas Fiscales (exp.121/70 data honetatik: Mon Nov 07 00:00:00 CET 1994 data honetara: Mon Nov 07 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia Especial análisis problemas estr.Seguridad Social (exp.154/4) data honetatik: Thu Jul 21 00:00:00 CEST 1994 data honetara: Tue Mar 28 00:00:00 CEST 1995
- Ponente Ponencia Proy.L.medidas urgentes para Fomento Ocupación (exp.121/30) data honetatik: Tue Feb 22 00:00:00 CET 1994 data honetara: Tue Feb 22 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia Proy.L. prevención de riesgos laborales (exp.121/83). data honetatik: Wed Apr 19 00:00:00 CEST 1995 data honetara: Wed Apr 19 00:00:00 CEST 1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/000538) Aurkezpen data: 09/06/1994 , kalifikazio data: 14/06/1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000625) Aurkezpen data: 08/09/1994 , kalifikazio data: 13/09/1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000699) Aurkezpen data: 22/09/1994 , kalifikazio data: 27/09/1994
-
Propuesta de reforma de Estatuto de Autonomia. Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (corresponde al número de expediente 127/000016/0000 de la IV Legislatura). (127/000009)
PlenoData: 23/09/1993
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno de modo inmediato en relación con el mercado de trabajo para detener el proceso de destrucción de empleo y activar la creación del mismo. (173/000007)
PlenoData: 26/10/1993
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Razones por las que se ha producido una disminución de la audiencia de Televisión Española, SA. (182/000058)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEData: 27/10/1993