Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Wed Dec 15 00:00:00 CET 1943 tokia: Santpedor (Barcelona)
Diputatuaren barrutia: I, II, III, IV, V, y VI Legegintzaldiak
Casada. 2 hijos. Estudió en Barcelona el Bachillerato, Magisterio y Periodismo. Licenciada en Filosofía y Letras, especialidad Historia Moderna y Contemporánea, por la Universidad de Barcelona. Realizó estudios de inglés en Cambridge. Redactora por oposición (1973) de Televisión en Catalunya. Corresponsal desde Barcelona en los Servicios Exteriores de la BBC de Londres (1975) con seudónimo de <- Vocal Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) data honetatik: Tue Apr 15 00:00:00 CEST 1980 data honetara: Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) data honetatik: Tue Apr 15 00:00:00 CEST 1980 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) data honetatik: Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (31/05/1979 a 11/03/1982) data honetatik: Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000020) Aurkezpen data: 07/05/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000204) Aurkezpen data: 07/06/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000089) Aurkezpen data: 16/10/1980
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoData: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoData: 18/09/1980
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para 1981. (121/000285)
PlenoData: 01/12/1980