Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Sep 19 00:00:00 CEST 1937 tokia: Granada
Diputatuaren barrutia: I Legislatura
Casado. Tres hijos. Catedrático de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de Granada. Profesor de la Escuela Social de Granada. Miembro del PSOE desde 1974. Senador en la Legislatura Constituyente de 1977. Fue Presidente de la Comisión de Trabajo y Secretario de la Comisión Constitucional, así como Secretario General del Grupo Parlamentario, todo ello en el Senado. Miembro de la Comisión Mixta Constitucional Congreso-Senado.- Vicepresidente Segundo Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Sat Feb 28 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Trabajo (11/05/1979 a 12/03/1981) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Sat Feb 28 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Sanidad y Seguridad Social (11/05/1979 a 09/12/1981) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Sat Feb 28 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión Conjunta Constitucional-Reglamento data honetatik: Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu May 31 00:00:00 CEST 1979
- Interpelación ordinaria.(170/000306) Aurkezpen data: 25/04/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000339) Aurkezpen data: 20/11/1980
- Pregunta oral en Pleno.(180/000081) Aurkezpen data: 09/09/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Interpelación ordinaria. Líneas generales de la política laboral. (170/000306)
PlenoData: 07/06/1979
-
Moción consecuencia de interpelación ordinaria. Política del Gobierno en materia de relaciones laborales y sindicales. (171/000065)
PlenoData: 21/06/1979