Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Tue Aug 17 00:00:00 CET 1948 tokia: Albacete
Diputatuaren barrutia: Constituyente, y I Legegintzaldiak
Casado. 2 hijos. Arquitecto Técnico. Inició en la clandestinidad la reorganización del PSOE en Albacete. Desde 1976 ha ocupado sucesivamente la Secretaría Provincial de Prensa, Portavoz dentro de Coordinación Democrática. Secretario General Provincial en 1977.- Vicepresidente Segundo Comisión de Interior (10/05/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios (10/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000079) Aurkezpen data: 14/01/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000183) Aurkezpen data: 15/04/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000310) Aurkezpen data: 11/03/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Pregunta oral al Gobierno en Comisión. Ferrocarril Baeza (Jaén)-Albacete-Utiel (Valencia). (181/000662)
Comisión de Transportes y ComunicacionesData: 19/06/1979
-
Moción consecuencia de interpelación ordinaria. Problemas que ocasiona el Acueducto Tajo-Segura por Albacete. (171/000009)
PlenoData: 17/04/1980