Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Jul 24 00:00:00 CEST 1927 tokia: Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Diputatuaren barrutia: I Legislatura
Casado. 4 hijos. Abogado. Miembro del Movimiento Canarias Libre, detenido por este motivo en 1962 y condenado a pena de 8 años. Detenido en varias ocasiones. Promotor y miembro de Pueblo Canario Unido.- Portavoz Titular Junta de Portavoces data honetatik: Wed May 09 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Mon Aug 27 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Justicia (10/05/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu Nov 05 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presidencia (10/05/1979 a 10/03/1982) data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Peticiones (08/11/1979 a 11/03/1982) data honetatik: Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- (122/000117) Aurkezpen data: 12/01/1981
- Interpelación ordinaria.(170/000038) Aurkezpen data: 11/12/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000165) Aurkezpen data: 27/04/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno para el debate general sobre situación y perspectivas de la economía española. (200/000001)
PlenoData: 09/05/1979
Data: 10/05/1979