Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Thu Jan 15 00:00:00 CET 1925 tokia: Jávea (Alicante)
Diputatuaren barrutia: Constituyente, I, II, III, y IV Legegintzaldiak
Casada. Su marido es también militante del PSOE. 6 hijos. Administrativa. A partir de 1960 y procedente del campo cristiano, empezó a tomar parte en la clandestina oposición al régimen de la dictadura. En 1969 tiene los primeros contactos con el PSOE a nivel de colaboración, para entrar en el Partido en 1973. Ocupó el cargo de Secretario durante un corto período y posteriormente trabajó como militante de base. También fue miembro del Comité Federal del Partido, hasta mayo de 1979. Elegida Diputada por Alicante en la Legislatura Constituyente de 1977.- Vocal Comisión de Comercio y Turismo (11/05/1979 a 14/05/1981) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Secretaria Segunda Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas (10/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vicepresidenta Segunda Comisión Especial para los Problemas de los Disminuidos Físicos y Mentales data honetatik: Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Especial para el Estudio de los Problemas de la Tercera Edad data honetatik: Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000196) Aurkezpen data: 21/04/1982
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000324) Aurkezpen data: 15/10/1979
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000509) Aurkezpen data: 28/03/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoData: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoData: 18/09/1980