Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sat Feb 22 00:00:00 CET 1947 tokia: Gorliz (Vizcaya)
Diputatuaren barrutia: Constituyente, I, y II Legegintzaldiak
Casado. Dos hijos. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Abogado.Profesor de Derecho Civil.- Vocal Diputación Permanente data honetatik: Wed Sep 19 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu Nov 18 00:00:00 CET 1982
- Portavoz Titular Junta de Portavoces data honetatik: Wed May 09 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Mon Sep 22 00:00:00 CEST 1980 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Interior (10/05/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Thu Feb 14 00:00:00 CET 1980 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Justicia e Interior (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Sep 19 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Sep 19 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión de Administración Territorial (11/05/1979 a 10/03/1982) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Reglamento data honetatik: Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo (19/11/1981 a 11/03/1982) data honetatik: Thu Nov 19 00:00:00 CET 1981 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Conjunta Constitucional-Reglamento data honetatik: Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu May 31 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales data honetatik: Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979
- Interpelación ordinaria.(170/000012) Aurkezpen data: 06/06/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000308) Aurkezpen data: 23/03/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000315) Aurkezpen data: 25/05/1981
-
Composición y funciones de la Diputación Permanente. Dación de cuentas de la Diputación Permanente de la Legislatura Constituyente. (060/000009)
PlenoData: 28/03/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Reglamento del Congreso. Propuesta de modificación del artículo 20.1 (Grupos Parlamentarios) del Reglamento Provisional del Congreso. (126/000002)
PlenoData: 03/05/1979